MORENO DURANGO MARTIN
Informe ejecutivo de MORENO DURANGO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO DURANGO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOUTIQUE IBIZA RENT SL | Administrador Solidario | 13/05/2014 | 19/09/2019 |
HERVIDUR MANS SRL | Socio Unico | 03/10/2016 | 17/01/2018 |
HERVIDUR MANS SRL | Administrador Unico | 03/10/2016 | 17/01/2018 |
HERVIDUR MANS SRL | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE MORENO DURANGO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DURANGO MARTIN
Empresa: BOUTIQUE IBIZA RENT SL
Administrador Solidario
- Moreno Durango Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 132, S 8, H IB 12108, I/A 3 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-07
Empresa: HERVIDUR MANS SRL
Liquidador
- Moreno Durango Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 1275, F 80, S 8, H CS 39248, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-12
Empresa: HERVIDUR MANS SRL
Administrador Unico
- Moreno Durango Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 1275, F 80, S 8, H CS 39248, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-12
Empresa: HERVIDUR MANS SRL
Administrador Unico
- Moreno Durango Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 1275, F 80, S 8, H CS 39248, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-12
Empresa: HERVIDUR MANS SRL
Socio Único
- Moreno Durango Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 1275, F 80, S 8, H CS 39248, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-12
Empresa: BOUTIQUE IBIZA RENT SL
Administrador Solidario
- Moreno Durango Martin
- Navarro Motilva Jaime
- Navarro Motilva Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 131, S 8, H IB 12108, I/A 1 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-07
Información de MORENO DURANGO MARTIN
Mostramos los datos de MORENO DURANGO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DURANGO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos