MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YATCAR LEVANTE SL | Socio Unico | 15/11/2016 |
VINCULACIONES DE MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
Empresa: YATCAR LEVANTE SL
Administrador Unico
- Moreno Doblado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 126, S 8, H V 173280, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-46
Empresa: YATCAR LEVANTE SL
Administrador Unico
- Moreno Doblado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 125, S 8, H V 173280, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Empresa: YATCAR LEVANTE SL
Socio Único
- Moreno Doblado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 125, S 8, H V 173280, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Empresa: SERMITEC LEVANTE SL
Administrador Unico
- Moreno Doblado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9321, L 6603, F 80, S 8, H V 143575, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-46
Información de MORENO DOBLADO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MORENO DOBLADO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DOBLADO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos