MORENO DIZ NATALIA
Informe ejecutivo de MORENO DIZ NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MORENO DIZ NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFANTES REAL STATE SL | Administrador Solidario | 20/01/2017 | 05/08/2024 |
INFANTES REAL STATE SL | Liquidador | 05/08/2024 | 05/08/2024 |
COLEBAR 2015 SL | Administrador Unico | 10/01/2018 | 20/03/2024 |
PROMOCIONES CEUDIZ SL | Administrador Unico | 06/11/2013 | 20/03/2024 |
EDUCATION IN EXCELLENCE SL | Consejero | 21/07/2016 | 19/12/2023 |
COLEBAR 2015 SL | Administrador Solidario | 23/12/2015 | 10/01/2018 |
JUGANDO A CRECER AYUDAS A LA DISCAPACIDAD SL | Administrador Unico | 26/03/2012 | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE MORENO DIZ NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DIZ NATALIA
Empresa: INFANTES REAL STATE SL
Liquidador
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 638546, I/A 4 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: INFANTES REAL STATE SL
Administrador Solidario
- Lantero Moreno Pablo
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 638546, I/A 4 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: PROMOCIONES CEUDIZ SL
Administrador Unico
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 99, S 8, H M 565270, I/A 7 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: COLEBAR 2015 SL
Administrador Unico
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37412 , F 61, S 8, H M 666921, I/A 4 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: EDUCATION IN EXCELLENCE SL
Consejero
- Moreno Diz Maria
- Moreno Diz Natalia
- Reyes Rojas Francisco
- Valverde Diego Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 39, S 8, H CO 34686, I/A 14 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-14
Empresa: COLEBAR 2015 SL
Administrador Unico
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117 , F 113, S 8, H SE107611, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: COLEBAR 2015 SL
Administrador Solidario
- Estrada Monis Pedro
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117 , F 113, S 8, H SE107611, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: INFANTES REAL STATE SL
Administrador Solidario
- Lantero Moreno Pablo
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35526 , F 186, S 8, H M 638546, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Administrador Unico
- Moreno Diz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29749 , F 81, S 8, H M 535253, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Empresa: EDUCATION IN EXCELLENCE SL
Consejero
- Bellido Fernandez Montes Gabriel
- Estrada Monis Pedro
- Moreno Diz Natalia
- Valverde Diego Rafael
PresEjecutiv
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 35, S 8, H CO 34686, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-14
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DIZ NATALIA
Mostramos los datos de MORENO DIZ NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DIZ NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos