MORENO DIAZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MORENO DIAZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO DIAZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUNENTHAL PHARMA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2019 | |
GRUNENTHAL PHARMA SA | Apoderado Mancomunado | 05/01/2018 | |
GRUNENTHAL PHARMA SA | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | |
ANDROMACO PHARMA SL | Apoderado Solidario | 16/10/2017 | |
MODISERVI SERVICIOS GENERALES SL | Socio Unico | 23/09/2016 | |
MODISERVI SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Unico | 23/09/2016 |
VINCULACIONES DE MORENO DIAZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DIAZ ROSA MARIA
Empresa: ANDROMACO PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dos Santos Sentieiro Sara Margarida
- Lazaro Ciudad Luis Alberto
- Moreno Diaz Rosa Maria
Apoderado Mancomunado
- Ibeas Millan Victor Luis
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Riera Mantilla Valle
- Sanchez Lopez Juan Francisco
- Stolle Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 105, S 8, H M 506224, I/A 32 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: GRUNENTHAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Belenguer Enseñat Matilde
- Bernal Perez Susana
- Boix Martinez Juan
- Cobo Medina Francisco Manuel
- Contreras Del Castillo Beatriz
- Escudero Rodriguez Mirella
- Galindo Beltran Maria
- Gonzalez Onieva Alejandro
- Ibañez Lopez Francisco Jose
- Lazaro Ciudad Luis Alberto
- Medina Planelles Francisco
- Morales Gomez Ana
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Muñoz Debora Elena
- Nuñez Lupiañez Alberto Luis
- Rodriguez Arribas Oscar
- Rodriguez Barrero Ignacio
- Rodriguez Crespo Pablo Angel
- Rodriguez Manzaneque Jose Maria
- Sanchez Anton Francisco
- Sanchez Lopez Juan Francisco
- Sanllorente Martin Maria Isabel
- Serrano Gavilan Roberto Carlos
- Sevillano Adanero Antonio
- Sivilla Beltran Maria Montserrat
- Vallejo Gomez Angel
- Villasevil Villoslada Felipe Juan
- Yanez Dominguez Jesus
Apoderado
- Almeida Barreira Catarina
- Alves Batista Joao Manuel
- Bejarano Lopez Mayra Cristina
- Branco Pires Joana Rita
- Branco Pires Joana Rita
- Coimbra De Oliveira Ana Rita
- Coimbra De Oliveira Ana Rita
- Lazaro Ciudad Luis Alberto
- Maia Correia Adriana
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Peche Marin Lazaro Juan
- Riera Mantilla Valle
- Rodriguez Arribas Oscar
- Sanchez Anton Francisco
- Tudela Dos Santos Cambraia Gustavo
- Velez Dos Reis Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 45, S 8, H M 395821, I/A 68 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: GRUNENTHAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 40, S 8, H M 395821, I/A 63 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: GRUNENTHAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Becerro Martin Tomas
- Dos Santos Sentieiro Sara Margarida
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Sanchez Lopez Juan Francisco
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 40, S 8, H M 395821, I/A 63 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: GRUNENTHAL PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Becerro Martin Tomas
- Dos Santos Sentieiro Sara Margarida
- Esquivias Escobar Ana
- Garcia Correas Javier
- Gonzalez Onieva Alejandro
- Ibeas Millan Victor Luis
- Martinez Castellanos Ignacio Manuel
- Martinez Lopez Antonio Javier
- Molero Sanchez Maria Jose
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Muñoz Debora Elena
- Riera Mantilla Valle
- Rivas Perez-coca Constantino
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 131, S 8, H M 51710, I/A 213 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: GRUNENTHAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Becerro Martin Tomas
- Dos Santos Sentieiro Sara Margarida
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Sanchez Lopez Juan Francisco
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 164, S 8, H M 395821, I/A 58 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: GRUNENTHAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 164, S 8, H M 395821, I/A 58 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: GRUNENTHAL PHARMA SA
Apoderado
- Becerro Martin Tomas
- Caballero Muñumel Emilia
- Fernandez Alvarez Almudena
- Gonzalez Fernandez Angela
- Gonzalez Onieva Alejandro
- Ibeas Millan Victor Luis
- Martinez Castellanos Ignacio Manuel
- Molero Sanchez Maria Jose
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Muñoz Debora Elena
- Riera Mantilla Valle
- Rivas Perez-coca Constantino
- Rodriguez Arribas Oscar
- Rute De Lourenco De Macedo Osorio Fernanda
- Sanchez Lopez Juan Francisco
- Vaquero Roman Eduardo
- Villasevil Villoslada Felipe Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 125, S 8, H M 51710, I/A 208 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Empresa: GRUNENTHAL PHARMA SA
Apoderado Solidario
- Alonso Sanjuan Ana
- Belenguer Enseñat Matilde
- Bernal Perez Susana
- Bueno Tascon Silvia Irene
- Caballero Muñumel Emilia
- Cortes Borges Begoña
- Escudero Rodriguez Mirella
- Galindo Beltran Maria
- Gomez Palomo Maria Flor
- Lazaro Ciudad Luis Alberto
- Martinez Garcia Maria Pilar
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Muñoz Debora Elena
- Rodriguez Arribas Oscar
- Sanchez Lopez Juan Francisco
- Sivilla Beltran Maria Montserrat
- Solier Lizancos Maria Rosario
- Vidart Diaz Paula
- Villasevil Villoslada Felipe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 122, S 8, H M 51710, I/A 201 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: GRUNENTHAL PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Becerro Martin Tomas
- Becker Sascha Herman Josef
- Bremer Chris-carol
- Moreno Diaz Rosa Maria
- Sanchez Lopez Juan Francisco
- Stolle Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 122, S 8, H M 51710, I/A 200 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DIAZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de MORENO DIAZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DIAZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos