MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAVERMORE PLUS TIME SL | Administrador Unico | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
Empresa: HAVERMORE PLUS TIME SL
Administrador Unico
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38660 , F 181, S 8, H M 687436, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Consejero
Presidente
Representante
- Arrechea Fuster Santiago
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28336 , F 216, S 8, H M 510309, I/A 17 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30779 , F 202, S 8, H M 146821, I/A 51 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Empresa: NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL
Consejero Delegado
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Consejero
- Bengio Bengio Samuel
- Echevarria De Rada Fernando
- Fribourg Jean Rene David
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Presidente
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30779 , F 202, S 8, H M 146821, I/A 51 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Empresa: NEXTEL ENGINEERING IG SL
Consejero Delegado
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Consejero
- Caturla Perales Fernando
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Echevarria De Rada Fernando
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26341 , F 217, S 8, H M 474728, I/A 9 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: NEXTEL ENGINEERING IG SL
Presidente
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26341 , F 215, S 8, H M 474728, I/A 5 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Empresa: STAR EXPERIENCE SL
Consejero
Presidente
Representante
- Martinez Lecumberri Eduardo
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
- Trueba Santander Juan-ignacio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28336 , F 20, S 8, H M 510309, I/A 4 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Administrador Unico
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 15, S 8, H VA 22889, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-47
Administrador Unico
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 13, S 8, H VA 22889, I/A 1 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-47
Empresa: NEXTEL ENGINEERING IG SL
Consejero Delegado
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Consejero
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Echevarria De Rada Fernando
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Presidente
- Moreno De Tejada Clemente De Diego Jose Maria
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26341 , F 210, S 8, H M 474728, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos