MORENO DE MATIAS JORGE
Informe ejecutivo de MORENO DE MATIAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO DE MATIAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLVO TRUCKS ESPAÑA SL | Apoderado | 23/05/2024 | |
VOLVO TRUCKS ESPAÑA SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
VOLVO GROUP ESPAÑA SA | Apoderado | 04/04/2023 | |
VOLVO GROUP ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/07/2020 |
VINCULACIONES DE MORENO DE MATIAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DE MATIAS JORGE
Empresa: VOLVO TRUCKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Castellano Mohedano Oscar
- Ibañez Caño Carlos
- Moreno De Matias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818822, I/A 20 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: VOLVO TRUCKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Moreno De Matias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818822, I/A 14 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: VOLVO GROUP ESPAÑA SA
Apoderado
- Castellano Mohedano Oscar
- Ibañez Caño Carlos
- Moreno De Matias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 194, S 8, H M 17714, I/A 299 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: VOLVO GROUP ESPAÑA SA
Apoderado
- Ibañez Caño Carlos
- Moreno De Matias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 194, S 8, H M 17714, I/A 297 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: VOLVO GROUP ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Moreno De Matias Jorge
- Nuevo Rivero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 179, S 8, H M 17714, I/A 263 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Información de MORENO DE MATIAS JORGE
Mostramos los datos de MORENO DE MATIAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DE MATIAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos