MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
Informe ejecutivo de MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA MEDICO DENTAL ALCALA SL | Administrador Solidario | 12/04/2023 | |
MARCELO USERA DENTAL SL | Administrador Solidario | 25/10/2022 | |
MARCELO USERA DENTAL SL | Socio Miembr | 21/05/2021 | |
ISMVERMOR SL | Socio Unico | 08/11/2018 | |
ISMVERMOR SL | Administrador Unico | 08/11/2018 | |
NEW GERALVER SL | Administrador Solidario | 10/05/2017 | |
VISTA ALEGRE DENTAL SL | Administrador Solidario | 26/10/2016 | |
CLINICA MEDICO DENTAL ALCORCON SL | Administrador Solidario | 13/10/2016 | |
NESHDY MALAGA SL | Administrador Solidario | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
Empresa: CLINICA MEDICO DENTAL ALCALA SL
Administrador Solidario
- Lara Martinez Raul
- Moreno Adan Rodolfo
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34899 , F 138, S 8, H M 627624, I/A 3 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: CLINICA MEDICO DENTAL ALCALA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Villar Jose-manuel
- Moreno Adan Rodolfo
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34899 , F 138, S 8, H M 627624, I/A 3 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: MARCELO USERA DENTAL SL
Administrador Solidario
- De La Guardia Nuevo Maria
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 183, S 8, H M 742667, I/A 2 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: MARCELO USERA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Gervas Josa Juan Antonio
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 183, S 8, H M 742667, I/A 2 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: MARCELO USERA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Gervas Josa Juan Antonio
- Moreno De La Cruz Ismael
Socio Miembr
- Gervas Josa Juan Antonio
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 181, S 8, H M 742667, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: CLINICA REGENERACION CAPILAR SL
Administrador Solidario
- Gervas Josa Juan Antonio
- Gomez Villar Jose-manuel
- Moreno Adan Rodolfo
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37351 , F 127, S 8, H M 665993, I/A 2 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: ISMVERMOR SL
Administrador Unico
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38337 , F 45, S 8, H M 682126, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: ISMVERMOR SL
Socio Único
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38337 , F 45, S 8, H M 682126, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: CLINICA REGENERACION CAPILAR SL
Administrador Solidario
- Gervas Josa Juan Antonio
- Gomez Villar Jose-manuel
- Moreno Adan Rodolfo
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37351 , F 125, S 8, H M 665993, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Empresa: CLINICA MEDICO DENTAL ALCOBENDAS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Arias Alicia
- Gordillo Prado Marisol
- Moreno De La Cruz Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34899 , F 127, S 8, H M 627623, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DE LA CRUZ ISMAEL
Mostramos los datos de MORENO DE LA CRUZ ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DE LA CRUZ ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos