MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
Informe ejecutivo de MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASUAL RESULTS SL | Representante | 31/03/2023 | |
MYS INMUEBLES SL | Socio Unico | 31/03/2023 | |
ADBTRASEMISA SL | Representante | 21/12/2022 | |
BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/10/2020 | |
BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC SA | Apoderado | 20/10/2020 | |
BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC SA | Consejero | 20/10/2020 | |
MYS INMUEBLES SL | Administrador Unico | 01/04/2019 | |
SYS ACTIVOS SL | Consejero | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
Empresa: ENFESE SA
Consejero Delegado Solidario
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Consejero
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 11697, I/A 24 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Empresa: MYS INMUEBLES SL
Socio Único
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31661 , F 83, S 8, H M 569706, I/A 10 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: CASUAL RESULTS SL
Administrador Unico
Representante
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44744 , F 72, S 8, H M 787910, I/A 2 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: ADBTRASEMISA SL
Consejero
Representante
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42266 , F 186, S 8, H M 390797, I/A 20 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: ADBTRASEMISA SL
Consejero
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42266 , F 186, S 8, H M 390797, I/A 20 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Secretario
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 195, S 8, H M 727188, I/A 6 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: ADBTRASEMISA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Esparza Garcia Antonio
- MARTIN SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO
- Moreno De La Cova Solis Pablo
- Perez De Leza Eguiguren Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21929 , F 79, S 8, H M 390797, I/A 17 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Apoderado
- Moreno De La Cova Solis Pablo
- Ruiz De Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 193, S 8, H M 727188, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno De La Cova Solis Pablo
- Ruiz De Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 193, S 8, H M 727188, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Consejero
- Moreno De La Cova Solis Pablo
- Ruiz De Marcos Pedro
- Serra Castillejo Juan-maria
Presidente
Secretario
- Moreno De La Cova Solis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 188, S 8, H M 727188, I/A 1 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO
Mostramos los datos de MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DE LA COVA SOLIS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos