MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
Informe ejecutivo de MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASES UNIVERSALES IBERICA SL | Apoderado | 07/08/2023 | |
CROWN COMERCIAL DE ENVASES SL | Apoderado | 13/01/2012 | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
Empresa: ENVASES UNIVERSALES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Albolea Sanchez Jose Angel
- Andonegui Eizmendi Maria Ainhhoa
- Barcelo Miñana Susana
- Casal Alfaro Eva Maria
- Covone Salzano Lucio
- Covone Salzano Lucio
- Delgado Rodriguez Enrique
- Dominguez Graterol Carlos Gerardo
- Dominguez Graterol Carlos Gerardo
- Feyto Losada Maria Custodia
- Gutierrez Anguiano Monica
- Hernandez Gutierrez Olga
- Moreno De Cayeux De Senarpont Martin Andres
- Perez Rodriguez Ana Isabel
- Perez Ruiz Ana Maria
- Rodriguez Dominguez Begoña
- Rodriguez Rodriguez Rodolfo
- Unzueta Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869 , F 153, S 8, H LO 12277, I/A 54 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-26
Empresa: CROWN COMERCIAL DE ENVASES SL
Apoderado
- Moreno De Cayeux De Senarpont Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 163, S 8, H LO 14524, I/A 4 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-26
Empresa: CROWN COMERCIAL DE ENVASES SL
Apoderado
- Canals Sotillo Fernando
- De Pedro Ramos Alicia
- Gutierrez Anguiano Monica
- Moreno De Cayeux De Senarpont Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 161, S 8, H LO 14524, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-26
Información de MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES
Mostramos los datos de MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT MARTIN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos