MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS DE GESTION CULTURAL SIGLO XXI SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2023 | |
INICIATIVAS DE GESTION CULTURAL SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
Administrador Mancomunado
- De Gregorio Fernandez De Palencia Jose Maria
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 144, S 8, H M 667431, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Apoderado Solidario
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 144, S 8, H M 667431, I/A 5 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Administrador Unico
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 144, S 8, H M 667431, I/A 3 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Liquidador Solidario
- De Gregorio Fernandez De Palencia Jose Maria
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18945 , F 168, S 8, H M 330815, I/A A (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Liquidador Solidario
- De Gregorio Fernandez De Palencia Jose Maria
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18945 , F 167, S 8, H M 330815, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Unico
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 96, S 8, H GU 9357, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19
Administrador Unico
- Moreno Collado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18945 , F 166, S 8, H M 330815, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Información de MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO COLLADO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos