MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
Informe ejecutivo de MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMOSAN SL | Socio Unico | 04/10/2021 | |
JOMOSAN SL | Administrador Unico | 04/10/2021 | |
TALLERES CARMONA SA | Administrador Unico | 31/07/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
Empresa: PASTELMANIA SL
Administrador Solidario
- De Castro Feito Rodolfo
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41203 , F 40, S 8, H M 730511, I/A 2 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: JOMOSAN SL
Administrador Unico
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42539 , F 1, S 8, H M 752660, I/A 1 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: JOMOSAN SL
Socio Único
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42539 , F 1, S 8, H M 752660, I/A 1 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: PASTELMANIA SL
Administrador Solidario
- De Castro Feito Rodolfo
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41203 , F 40, S 8, H M 730511, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: TALLERES CARMONA SA
Administrador Unico
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 125, S 8, H M 53564, I/A 12 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: TALLERES CARMONA SA
Administrador Unico
- Moreno Carrascoso Jonas-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 125, S 8, H M 53564, I/A 11 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Información de MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER
Mostramos los datos de MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CARRASCOSO JONAS-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos