MORENO CARRASCO LUIS
Informe ejecutivo de MORENO CARRASCO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO CARRASCO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA | Administrador Unico | 05/06/2018 |
VINCULACIONES DE MORENO CARRASCO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CARRASCO LUIS
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Unico
- Moreno Carrasco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 176, S 8, H M 201457, I/A 9 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Unico
- Moreno Carrasco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 172, S 8, H M 201457, I/A 8 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Unico
- Moreno Carrasco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 172, S 8, H M 201457, I/A 8 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Unico
- Moreno Carrasco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 172, S 8, H M 201457, I/A 6 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Solidario
- Moreno Carrasco Luis
- Saugar Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 172, S 8, H M 201457, I/A 6 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LUMORCAR SA
Administrador Solidario
- Moreno Carrasco Luis
- Saugar Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12601 , F 171, S 8, H M 201457, I/A 5 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Información de MORENO CARRASCO LUIS
Mostramos los datos de MORENO CARRASCO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CARRASCO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos