MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
Informe ejecutivo de MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NET INTERLAB SA | Administrador Mancomunado | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
Empresa: NET INTERLAB SA
Administrador Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 216, S 8, H M 178431, I/A 13 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Consejero
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Presidente
Secretario
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 216, S 8, H M 178431, I/A 13 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Consejero
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Secretario
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 215, S 8, H M 178431, I/A 12 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Consejero
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
- Sanz Lozano David
Presidente
Secretario
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 213, S 8, H M 178431, I/A 10 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Administrador Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 213, S 8, H M 178431, I/A 10 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Administrador Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11356 , F 148, S 8, H M 178431, I/A 9 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Empresa: NET INTERLAB SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Liebana Arranz Julian
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Consejero
- Galan Fernandez Jesus Manuel
- Liebana Arranz Julian
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Presidente
Secretario
- Moreno Carbonell Francisco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11356 , F 148, S 8, H M 178431, I/A 9 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Información de MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO
Mostramos los datos de MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CARBONELL FRANCISCO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos