MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
Informe ejecutivo de MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMOCA FUER SL | Socio Unico | 16/03/2015 | |
FAMOCA FUER SL | Administrador Unico | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
Empresa: FAMOCA FUER SL
Administrador Unico
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 134, S 8, H IF 7496, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-35
Empresa: FAMOCA FUER SL
Socio Único
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 134, S 8, H IF 7496, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-35
Empresa: NOEMAR FUERT SL
Administrador Unico
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 149, S 8, H IF 6875, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-35
Empresa: ELEMAR FUER SL
Administrador Solidario
- Cabrera Rodriguez Santiago
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 52, S 8, H IF 5323, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-35
Empresa: NOEMAR FUERT SL
Administrador Unico
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 149, S 8, H IF 6875, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-35
Empresa: NOEMAR FUERT SL
Socio Único
- Moreno Cabrera Dolores Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 149, S 8, H IF 6875, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-35
Información de MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA
Mostramos los datos de MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CABRERA DOLORES FABIOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos