MORENO BOSCH MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MORENO BOSCH MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MORENO BOSCH MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONDAY HAPPY MONDAY CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE MORENO BOSCH MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO BOSCH MARIA TERESA
Empresa: MONDAY HAPPY MONDAY CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Linares Roger Maria Alicia
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45778 , F 24, S 8, H B 498711, I/A 1 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Empresa: GRUP CORACHAN AIE
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 22, S 8, H B 167696, I/A 30 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: GAMMAGRAFIA CORACHAN SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41172 , F 94, S 8, H B 153483, I/A 23 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: RESONANCIA CORACHAN SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38649 , F 208, S 8, H B 22830, I/A 28 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: RADIOLOGIA DOCTOR CAUSSA SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 22, S 8, H B 17451, I/A 16 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 202, S 8, H B 19751, I/A 20 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38532 , F 47, S 8, H B 19593, I/A 23 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASONICO SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 59, S 8, H B 20363, I/A 36 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: RADIOTERAPIA CORACHAN SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34539 , F 139, S 8, H B 181030, I/A 25 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-08
Empresa: CLINICA CORACHAN SA
Apoderado
- Moreno Bosch Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38643 , F 138, S 8, H B 6556, I/A 97 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Información de MORENO BOSCH MARIA TERESA
Mostramos los datos de MORENO BOSCH MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO BOSCH MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos