MORENO BERNABE MARIA PAZ
Informe ejecutivo de MORENO BERNABE MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO BERNABE MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMAT IBERICA DISTRIBUCION SL | Socio Unico | 04/04/2024 | |
SERMAT IBERICA DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
MOMAT FUTURA SL | Administrador Unico | 02/11/2023 | |
SERMAT FUTURA 2019 SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
VEGA TECNOLOGIA SL | Apoderado | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORENO BERNABE MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO BERNABE MARIA PAZ
Empresa: BG INVESTMENTS 2020 SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 711869, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Empresa: SERMAT IBERICA DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 140, S 8, H M 819301, I/A 1 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: SERMAT IBERICA DISTRIBUCION SL
Socio Único
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 140, S 8, H M 819301, I/A 1 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: MOMAT FUTURA SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45906 , F 21, S 8, H M 806722, I/A 1 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: MOMAT FUTURA SL
Socio Único
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45906 , F 21, S 8, H M 806722, I/A 1 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: BG CASTILLA LA MANCHA SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 43, S 8, H AB 28704, I/A 2 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-02
Empresa: GUAJA TRADING SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32801 , F 3, S 8, H M 590428, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Empresa: BG MADRID 2021 SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41735 , F 38, S 8, H M 739283, I/A 2 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: SERMAT FUTURA 2019 SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39435 , F 123, S 8, H M 700131, I/A 3 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: BG MADRID 2021 SL
Administrador Unico
- Moreno Bernabe Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41735 , F 38, S 8, H M 739283, I/A 1 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO BERNABE MARIA PAZ
Mostramos los datos de MORENO BERNABE MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO BERNABE MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos