MORENO BARBER PEDRO
Informe ejecutivo de MORENO BARBER PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO BARBER PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES HORTOFRUTICOLAS MORENO ORTIZ SL | Administrador Solidario | 06/06/2014 | |
MAQUINARIA AGRICOLA TRATAMIENTO Y CONSERVACION SA | Administrador Unico | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO BARBER PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO BARBER PEDRO
Administrador Unico
- Moreno Barber Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716, L 34, F 210, S 8, H V 534, I/A 7 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-46
Administrador Solidario
- Moreno Barber Pedro
- Ortiz Prieto Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9806, L 7088, F 86, S 8, H V 159960, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Administrador Unico
- Moreno Barber Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716, L 34, F 210, S 8, H V 534, I/A 6 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-46
Información de MORENO BARBER PEDRO
Mostramos los datos de MORENO BARBER PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO BARBER PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos