MORENO ARANDA ISRAEL
Informe ejecutivo de MORENO ARANDA ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MORENO ARANDA ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ARANDA ISRAEL
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Pres.Com.Ctr
- Moreno Aranda Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 16154, I/A 47 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Honrubia Rodriguez Jose Maria
- Lopez Garzon Juan Carlos
- Moreno Aranda Israel
Pres.Com.Ctr
- Moreno Aranda Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 222, S 8, H M 16154, I/A 42 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Honrubia Rodriguez Jose Maria
- Lopez Garzon Juan Carlos
- Moreno Aranda Israel
Pres.Com.Ctr
- Moreno Aranda Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 59, S 8, H M 16154, I/A 36 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Honrubia Rodriguez Jose Maria
- Lopez Garzon Juan Carlos
- Moreno Aranda Israel
Pres.Com.Ctr
- Moreno Aranda Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 58, S 8, H M 16154, I/A 31 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Lopez Garzon Juan Carlos
- Moreno Aranda Israel
Pres.Com.Ctr
- Moreno Aranda Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 52, S 8, H M 16154, I/A 21 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Información de MORENO ARANDA ISRAEL
Mostramos los datos de MORENO ARANDA ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ARANDA ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos