MORENO ALVAREZ RUBEN
Informe ejecutivo de MORENO ALVAREZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO ALVAREZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A T RENTING SL | Apoderado | 08/07/2016 | 13/01/2021 |
AGRO TRACCION VEHICULOS SA | Apoderado | 08/07/2016 | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE MORENO ALVAREZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ALVAREZ RUBEN
Empresa: A T RENTING SL
Apoderado
- Moreno Alvarez Ruben
- Pacheco Villajos Tomasa Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 139, S 8, H SA 6621, I/A 15 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-37
Empresa: AGRO TRACCION VEHICULOS SA
Apoderado
- Moreno Alvarez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 154, S 8, H SA 2180, I/A 40 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-37
Empresa: AGRO TRACCION VEHICULOS SA
Apoderado
- Moreno Alvarez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 139, S 8, H SA 2180, I/A 32 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-37
Empresa: A T RENTING SL
Apoderado
- Moreno Alvarez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 134, S 8, H SA 6621, I/A 11 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-37
Información de MORENO ALVAREZ RUBEN
Mostramos los datos de MORENO ALVAREZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ALVAREZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos