MORENO ALONSO PATRICIA
Informe ejecutivo de MORENO ALONSO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO ALONSO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROMLECH HOMES SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
DERC GESTION SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
PROMOCIONES SABADELL SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 05/12/2019 | |
PROMOBISBAL SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 27/06/2017 |
VINCULACIONES DE MORENO ALONSO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ALONSO PATRICIA
Empresa: CROMLECH HOMES SL
Administrador Unico
- Moreno Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47811 , F 18, S 8, H B 562962, I/A 2 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Empresa: DERC GESTION SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Moreno Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 141, S 8, H B 326966, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: PROMOCIONES SABADELL SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Fabregas Armengol Jaime
- Moreno Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 188, S 8, H B 542409, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-08
Empresa: PROMOBISBAL SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Moreno Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 66, S 8, H B 506128, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
Empresa: DERC GESTION SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Moreno Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 140, S 8, H B 326966, I/A 6 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Información de MORENO ALONSO PATRICIA
Mostramos los datos de MORENO ALONSO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ALONSO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos