MORENO ALCANTUD FERNANDO
Informe ejecutivo de MORENO ALCANTUD FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO ALCANTUD FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISVENSOF SL | Liquidador Solidario | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
DISVENSOF SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | 01/02/2021 |
OK DESCANSO SL | Administrador Solidario | 19/09/2013 | 06/11/2013 |
VINCULACIONES DE MORENO ALCANTUD FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ALCANTUD FERNANDO
Empresa: DISVENSOF SL
Liquidador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Moreno Alcantud Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 116, S 8, H A 131877, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
Empresa: DISVENSOF SL
Administrador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Moreno Alcantud Fernando
Liquidador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Moreno Alcantud Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 116, S 8, H A 131877, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
Empresa: OK DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Diaz Muñoz Juan Pedro
- Moreno Alcantud Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 42, S 8, H AS 45766, I/A 2 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-33
Empresa: OK DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Diaz Muñoz Juan Pedro
- Moreno Alcantud Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 35, S 8, H AS 45766, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Empresa: DISVENSOF SL
Administrador Solidario
- Beltran Diez Emilio
- Moreno Alcantud Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 115, S 8, H A 131877, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-03
Información de MORENO ALCANTUD FERNANDO
Mostramos los datos de MORENO ALCANTUD FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ALCANTUD FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos