MORENILLA CALE ANTONIO
Informe ejecutivo de MORENILLA CALE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENILLA CALE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METAL MAKERS BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 12/08/2024 | |
METAL MAKERS BARCELONA SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2024 | |
PATRIMONIAL MORENILLA SL | Apoderado Solidario | 04/08/2023 | |
PATRIMONIAL MORENILLA SL | REPR.143 RRM | 20/07/2023 | |
TOKA BRO SL | Administrador Solidario | 16/05/2023 | |
MORE SQUARED SL | Administrador Unico | 12/05/2023 | |
DRAC AUTO STQ SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | |
EURO DESARROLLOS E INVERSIONES HOTELERAS SL | Apoderado | 09/02/2018 | |
OFIVA SL | Administrador Solidario | 06/05/2015 | |
AYEM SL | Administrador Solidario | 06/05/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORENILLA CALE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENILLA CALE ANTONIO
Empresa: METAL MAKERS BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Guimil Parra Julio
- Morenilla Cale Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 508494, I/A 3 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-08
Empresa: TAKING CARE OF BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Guimil Parra Julio
- Morenilla Cale Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 508494, I/A 2 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: TAKING CARE OF BUSINESS SL
Administrador Unico
- Morenilla Cale Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 508494, I/A 2 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: PATRIMONIAL MORENILLA SL
Apoderado Solidario
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34971 , F 221, S 8, H B 180418, I/A 9 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: PATRIMONIAL MORENILLA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 115, S 8, H B 180418, I/A 6 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: AREM 4 SL
Liquidador
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20074 , F 127, S 8, H B 908, I/A 9 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: AREM 4 SL
Administrador Solidario
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Liquidador
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20074 , F 127, S 8, H B 908, I/A 9 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: TOKA BRO SL
Administrador Solidario
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Cale Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48786 , F 180, S 8, H B 596263, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-08
Empresa: PATRIMONIAL MORENILLA SL
Administrador Mancomunado
- Morenilla Cale Antonio
- Morenilla Soto Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 115, S 8, H B 180418, I/A 5 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Empresa: MORE SQUARED SL
Administrador Unico
- Morenilla Cale Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44248 , F 43, S 8, H B 450876, I/A 3 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
VER MAS ACTOS
Información de MORENILLA CALE ANTONIO
Mostramos los datos de MORENILLA CALE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENILLA CALE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos