MORENES SANCHEZ CARMEN
Informe ejecutivo de MORENES SANCHEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENES SANCHEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZZAM VIVIENDA SL | Apoderado | 19/08/2024 | |
AZZAM VIVIENDA SL | Apoderado | 09/07/2024 | |
AZZAM VIVIENDA SL | Apoderado | 08/07/2024 | |
AZZAM VIVIENDA SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
AZZAM VIVIENDA SL | Apoderado | 31/10/2023 |
VINCULACIONES DE MORENES SANCHEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENES SANCHEZ CARMEN
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Avila Gonzalez Borja
- Carrasco Soria Rocio
- Diaz Dominguez Maria Del Hinojal
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Rivas Ruben
- Fernandez Tienda Diana
- Garcia Del Pino Enrique
- Huertas Casero Miguel Angel
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Latorre Silvestre Fernando
- Martin Otero Beatriz
- Marza Morales Carolina
- Morenes Sanchez Carmen
- Morin Marin Tomas
- Pla Marin Salvador
- Ramos Sanchez Begoña
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Torres Molina Rodrigo
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511454, I/A 77 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Avila Gonzalez Borja
- Carrasco Soria Rocio
- Diaz Dominguez Maria Del Hinojal
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Rivas Ruben
- Fernandez Tienda Diana
- Garcia Del Pino Enrique
- Huertas Casero Miguel Angel
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Latorre Silvestre Fernando
- Martin Otero Beatriz
- Marza Morales Carolina
- Morenes Sanchez Carmen
- Morin Marin Tomas
- Pla Marin Salvador
- Ramos Sanchez Begoña
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Torres Molina Rodrigo
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511454, I/A 76 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Avila Gonzalez Borja
- Carrasco Soria Rocio
- Diaz Dominguez Maria Del Hinojal
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Rivas Ruben
- Fernandez Tienda Diana
- Garcia Del Pino Enrique
- Huertas Casero Miguel Angel
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Latorre Silvestre Fernando
- Martin Otero Beatriz
- Marza Morales Carolina
- Morenes Sanchez Carmen
- Morin Marin Tomas
- Pla Marin Salvador
- Ramos Sanchez Begoña
- Roanes Perez Lorena
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Torres Molina Rodrigo
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511454, I/A 74 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Acosta Morales Aurora
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Carrasco Soria Rocio
- Diaz Dominguez Maria Del Hinojal
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Rivas Ruben
- Garcia Del Pino Enrique
- Huertas Casero Miguel Angel
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Latorre Silvestre Fernando
- Martin Otero Beatriz
- Marza Morales Carolina
- Morenes Sanchez Carmen
- Morin Marin Tomas
- Pla Marin Salvador
- Ramos Sanchez Begoña
- Roanes Perez Lorena
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Torres Molina Rodrigo
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511454, I/A 73 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Avila Gonzalez Borja
- Carrasco Soria Rocio
- Diaz Dominguez Maria Del Hinojal
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Rivas Ruben
- Fernandez Tienda Diana
- Garcia Del Pino Enrique
- Huertas Casero Miguel Angel
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Latorre Silvestre Fernando
- Martin Otero Beatriz
- Marza Morales Carolina
- Morenes Sanchez Carmen
- Morin Marin Tomas
- Pla Marin Salvador
- Ramos Sanchez Begoña
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Torres Molina Rodrigo
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511454, I/A 72 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Morenes Sanchez Carmen
- Ramos Sanchez Begoña
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28402 , F 225, S 8, H M 511454, I/A 68 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Morenes Sanchez Carmen
- Ramos Sanchez Begoña
- Rodriguez Marin Agapito
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Zapero Perez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28402 , F 223, S 8, H M 511454, I/A 66 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Información de MORENES SANCHEZ CARMEN
Mostramos los datos de MORENES SANCHEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENES SANCHEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos