MORELL PEREZ JAIME JOSE
Informe ejecutivo de MORELL PEREZ JAIME JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORELL PEREZ JAIME JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLESININ SL | Apoderado | 04/09/2023 | |
MAGISTERIUM PROPRIAS ADHIBETUR SL | Apoderado | 06/11/2019 | |
LICASLA SL | Apoderado | 09/06/2012 |
VINCULACIONES DE MORELL PEREZ JAIME JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORELL PEREZ JAIME JOSE
Empresa: PLESININ SL
Apoderado
- Morell Perez Jaime Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8901, L 6187, F 218, S 8, H V 129530, I/A 9 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-46
Empresa: MAGISTERIUM PROPRIAS ADHIBETUR SL
Apoderado
- Morell Perez Jaime Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10739, L 8019, F 169, S 8, H V 190044, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: LICASLA SL
Apoderado
- Morell Perez Jaime Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6236, L 3541, F 26, S 8, H V 63652, I/A 10 (09/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-46
Empresa: OCI I HABITAT G I SL
Administrador Solidario
- Berto Ortiz Andres
- Morell Perez Jaime Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7801, L 5097, F 3, S 8, H V 96796, I/A 2 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-46
Información de MORELL PEREZ JAIME JOSE
Mostramos los datos de MORELL PEREZ JAIME JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORELL PEREZ JAIME JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos