MOREJON CARMONA MANUEL
Informe ejecutivo de MOREJON CARMONA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOREJON CARMONA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLCHONES LA NUIT SL | Administrador Unico | 03/02/2011 | 23/05/2024 |
ESPUMAS DE MOLLINA SL | Administrador Unico | 03/02/2011 | 16/05/2024 |
MOVIREB CONFORT SL | Administrador Unico | 17/12/2014 | 02/02/2021 |
MOVIREB CONFORT SL | Administrador Unico | 14/12/2010 | 17/12/2014 |
MOVIREB CONFORT SL | Administrador Solidario | 17/12/2014 | |
COLCHONES LA NUIT SL | Administrador Solidario | 03/02/2011 | |
ESPUMAS DE MOLLINA SL | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 03/02/2011 |
MOVIREB CONFORT SL | Administrador Solidario | 14/12/2010 |
VINCULACIONES DE MOREJON CARMONA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREJON CARMONA MANUEL
Empresa: COLCHONES LA NUIT SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 2670, I/A 12 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: ESPUMAS DE MOLLINA SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 20937, I/A 6 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-29
Empresa: MOVIREB CONFORT SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5308 , F 197, S 8, H SE 39587, I/A 9 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-41
Empresa: MOVIREB CONFORT SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5308 , F 195, S 8, H SE 39587, I/A 6 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Empresa: MOVIREB CONFORT SL
Administrador Solidario
- Jimenez Saez Jose Manuel
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5308 , F 195, S 8, H SE 39587, I/A 6 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Empresa: ESPUMAS DE MOLLINA SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680, L 593, F 112, S 8, H MA 20937, I/A 5 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Empresa: ESPUMAS DE MOLLINA SL
Administrador Solidario
- Morejon Carmona Manuel
- Rebollo Lopez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680, L 593, F 112, S 8, H MA 20937, I/A 5 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Empresa: COLCHONES LA NUIT SL
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 157, S 8, H MA 2670, I/A 9 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Empresa: COLCHONES LA NUIT SL
Administrador Solidario
- Morejon Carmona Manuel
- Rebollo Lopez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 157, S 8, H MA 2670, I/A 9 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Empresa: MOVIREB CONFORT SL
Administrador Solidario
Administrador Unico
- Morejon Carmona Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 65, S 8, H SE 39587, I/A 5 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-41
VER MAS ACTOS
Información de MOREJON CARMONA MANUEL
Mostramos los datos de MOREJON CARMONA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREJON CARMONA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos