MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
Informe ejecutivo de MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO POPULAR SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS | Apoderado | 09/04/2013 | |
RADIO POPULAR SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS | Apoderado | 04/10/2011 | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
Apoderado
- Castellanos Fernandez Alejandro
- Moreiro Gonzalez Jesus Benedicto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 108, S 8, H M 14669, I/A 555 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Apoderado
- Bonilla De Blas Maria Jose
- Moreiro Gonzalez Jesus Benedicto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 95, S 8, H M 14669, I/A 531 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Apoderado
- Castellanos Fernandez Alejandro
- Moreiro Gonzalez Jesus Benedicto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 89, S 8, H M 14669, I/A 521 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Información de MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO
Mostramos los datos de MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREIRO GONZALEZ JESUS BENEDICTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos