MOREIRA RATO BECK FREDERICO
Informe ejecutivo de MOREIRA RATO BECK FREDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOREIRA RATO BECK FREDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTALMEDIA-LOGISTICA Y TRANSPORTES SL | Apoderado Mancomunado | 13/04/2022 | |
TOTALMEDIA-LOGISTICA Y TRANSPORTES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2017 | |
TOTALMEDIA-LOGISTICA Y TRANSPORTES SL | Apoderado | 02/11/2017 |
VINCULACIONES DE MOREIRA RATO BECK FREDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREIRA RATO BECK FREDERICO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arranz Garcia Noelia
- Barbosa Fernandes Pedro
- Moreira Rato Beck Frederico
- Moura Bras Vanessa De Mira
- Peres Coelho Borges Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38161 , F 87, S 8, H M 499697, I/A 29 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37435 , F 44, S 8, H M 667371, I/A 11 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Consejero
- Correia Leite Ana De Mira
- Moreira Rato Beck Frederico
- Rothfield Elisabeth Anne Marie
- SAMA INICIATIVAS LOGISTICAS SL
Presidente
Representante
Secretario
- Moreira Rato Beck Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37435 , F 43, S 8, H M 667371, I/A 8 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Consejero
- Correia Leite Ana De Mira
- Moreira Rato Beck Frederico
- Rothfield Elisabeth Anne Marie
- SAMA INICIATIVAS SL
Presidente
Representante
Secretario
- Moreira Rato Beck Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38161 , F 83, S 8, H M 499697, I/A 25 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Secretario
- Moreira Rato Beck Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 112, S 8, H M 499697, I/A 21 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Secretario
- Moreira Rato Beck Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37435 , F 39, S 8, H M 667371, I/A 4 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 109, S 8, H M 499697, I/A 19 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopo De Carvalho Spratley Ines Simoes
- Marques Lebre Marco Dinis
- Masso Ubeda Santiago
- Moreira Rato Beck Frederico
- Pereira Trepa Torres Carlos Filipe
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 109, S 8, H M 499697, I/A 19 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 108, S 8, H M 499697, I/A 18 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28
Empresa: TRAMA HOME SL
Liquidador Mancomunado
- Masso Ubeda Santiago
- Moreira Rato Beck Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 22, S 8, H M 545242, I/A 11 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
VER MAS ACTOS
Información de MOREIRA RATO BECK FREDERICO
Mostramos los datos de MOREIRA RATO BECK FREDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREIRA RATO BECK FREDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos