MOREIRA MARQUES JOAQUIM
Informe ejecutivo de MOREIRA MARQUES JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOREIRA MARQUES JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELINVEST CAR SL | Socio Unico | 21/10/2014 | |
HELINVEST CAR SL | Administrador Unico | 21/10/2014 | |
HELINVEST SL | Administrador Unico | 02/04/2014 | |
HOSTDIET SL | Administrador Solidario | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE MOREIRA MARQUES JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREIRA MARQUES JOAQUIM
Empresa: HELINVEST CAR SL
Administrador Unico
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 160, S 8, H GR 45440, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-18
Empresa: HELINVEST CAR SL
Socio Único
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 160, S 8, H GR 45440, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-18
Empresa: HELINVEST SL
Administrador Unico
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 92, S 8, H GR 44490, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-18
Empresa: HELINVEST SL
Administrador Solidario
- De Sousa Teixeira Helena Maria
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 92, S 8, H GR 44490, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-18
Empresa: HELINVEST SL
Administrador Solidario
- De Sousa Teixeira Helena Maria
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4785, L 3693, F 145, S 8, H MA106025, I/A 1 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-29
Empresa: HOSTDIET SL
Administrador Solidario
- De Sousa Teixeira Helena Maria
- Moreira Marques Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 3589, F 108, S 8, H MA102632, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-29
Información de MOREIRA MARQUES JOAQUIM
Mostramos los datos de MOREIRA MARQUES JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREIRA MARQUES JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos