MOREIRA LEON MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MOREIRA LEON MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOREIRA LEON MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES MOREIRA RENOVABLES SL | Apoderado | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE MOREIRA LEON MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREIRA LEON MARIA JOSE
Empresa: AYCOM SPORT SL
Administrador Unico
- Moreira Leon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987, L 2987, F 122, S 8, H PO 35455, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-36
Empresa: ASESORES MOREIRA RENOVABLES SL
Apoderado
- Moreira Leon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648, L 3648, F 47, S 8, H PO 50008, I/A 4 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-36
Empresa: ASESORES MOREIRA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Moreira Leon Maria Jose
- Riquelme Moreira Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648, L 3648, F 46, S 8, H PO 50008, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-36
Empresa: ASESORES MOREIRA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Moreira Leon Maria Jose
- Riquelme Moreiro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648, L 3648, F 45, S 8, H PO 50008, I/A 1 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-36
Información de MOREIRA LEON MARIA JOSE
Mostramos los datos de MOREIRA LEON MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREIRA LEON MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos