MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
Informe ejecutivo de MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORINGO MALAGA SL | Administrador Unico | 14/03/2024 | |
DOMINGO MOREAU SL | Administrador Unico | 12/08/2022 |
VINCULACIONES DE MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
Empresa: MORINGO MALAGA SL
Administrador Unico
- Moreau Charlotte Marie Jeanine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 168, S 8, H MA177712, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Empresa: DOMINGO MOREAU SL
Administrador Unico
- Moreau Charlotte Marie Jeanine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5778, L 4685, F 71, S 8, H MA147672, I/A 5 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: DOMINGO MOREAU SL
Administrador Unico
- Moreau Charlotte Marie Jeanine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5778, L 4685, F 71, S 8, H MA147672, I/A 3 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-29
Empresa: DOMINGO MOREAU SL
Administrador Unico
- Moreau Charlotte Marie Jeanine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5778, L 4685, F 71, S 8, H MA147672, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Información de MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE
Mostramos los datos de MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREAU CHARLOTTE MARIE JEANINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos