MORCILLO GONZALEZ JOSE
Informe ejecutivo de MORCILLO GONZALEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORCILLO GONZALEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO NEUMATICOS PICANYA SL | Liquidador Solidario | 17/12/2014 |
VINCULACIONES DE MORCILLO GONZALEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORCILLO GONZALEZ JOSE
Administrador Unico
- Morcillo Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9296, L 6578, F 180, S 8, H V 142714, I/A 3 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-46
Empresa: AUTO NEUMATICOS PICANYA SL
Liquidador Solidario
- Morcillo Gonzalez Jose
- Morcillo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7513, L 4814, F 140, S 8, H V 90542, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Empresa: AUTO NEUMATICOS PICANYA SL
Administrador Solidario
- Morcillo Gonzalez Jose
- Morcillo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7513, L 4814, F 140, S 8, H V 90542, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Administrador Unico
- Morcillo Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9296, L 6578, F 180, S 8, H V 142714, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-46
Empresa: PROMOCIONES Y OBRAS SOTO DEL REAL SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Fresco Juan Pablo
- Morcillo Diaz De Cevallos Rafael
- Morcillo Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 21, S 8, H M 342373, I/A 2 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Información de MORCILLO GONZALEZ JOSE
Mostramos los datos de MORCILLO GONZALEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORCILLO GONZALEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos