MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
Informe ejecutivo de MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DE HOSTELERIA POZUELO SL | Administrador Solidario | 13/11/2013 |
VINCULACIONES DE MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
Administrador Unico
- Morcillo Bustos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 173, S 8, H VA 26585, I/A 4 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-47
Administrador Unico
- Morcillo Bustos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 173, S 8, H VA 26585, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-47
Administrador Mancomunado
- Lucas Fernandez Aviles Carlos
- Morcillo Bustos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 173, S 8, H VA 26585, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-47
Empresa: TECNICAS DE HOSTELERIA POZUELO SL
Administrador Solidario
- Balandin Aznar Pedro
- Morcillo Bustos Agustin
- Moreno Herranz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31607 , F 120, S 8, H M 568780, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Administrador Mancomunado
- Lucas Fernandez Aviles Carlos
- Morcillo Bustos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28223 , F 50, S 8, H M 508347, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Empresa: ZONA CUATRO USERA 1 SL
Administrador Mancomunado
- Morcillo Bustos Agustin
- Pascual Torcal Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19822 , F 108, S 8, H M 349104, I/A 2 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de MORCILLO BUSTOS AGUSTIN
Mostramos los datos de MORCILLO BUSTOS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORCILLO BUSTOS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos