MORCILLO BALLESTEROS JOSE
Informe ejecutivo de MORCILLO BALLESTEROS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORCILLO BALLESTEROS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREALES EL RUBIAL SA | Administrador Unico | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE MORCILLO BALLESTEROS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORCILLO BALLESTEROS JOSE
Empresa: CEREALES EL RUBIAL SA
Administrador Unico
- Morcillo Ballesteros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 728, F 61, S 8, H AB 2295, I/A 9 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-02
Empresa: CEREALES EL RUBIAL SA
Administrador Unico
- Morcillo Ballesteros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883, L 647, F 106, S 8, H AB 2295, I/A 7 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-02
Empresa: CEREALES EL RUBIAL SA
Administrador Unico
- Morcillo Ballesteros Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345, L 109, F 142, S 8, H AB 2295, I/A 5 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-02
Información de MORCILLO BALLESTEROS JOSE
Mostramos los datos de MORCILLO BALLESTEROS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORCILLO BALLESTEROS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos