MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO TINAJEROS SA | Administrador Solidario | 05/08/2013 | |
CAMPO TINAJEROS SL | Administrador Solidario | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
Empresa: AGRO TINAJEROS SA
Administrador Solidario
- Martinez Rodriguez Juan Francisco
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 315, F 224, S 8, H AB 1603, I/A 8 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-02
Empresa: AGRO TINAJEROS SA
Administrador Solidario
- Martinez Rodriguez Juan Francisco
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 315, F 224, S 8, H AB 1603, I/A 7 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-02
Empresa: AGRO TINAJEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Gonzalez Francisco
- Martinez Rodriguez Juan Francisco
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
Consejero
- Martinez Gonzalez Francisco
- Martinez Rodriguez Juan Francisco
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 315, F 224, S 8, H AB 1603, I/A 7 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-02
Empresa: CAMPO TINAJEROS SL
Administrador Solidario
- Martinez Rodriguez Juan Francisco
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 32, S 8, H AB 23065, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-02
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcantara Garcia Maria Eloisa
- Bello Mora Margarita
- Calpe Lopez Jorge
- Cardenas Salas Javier
- Corrales Garcia Navas Jose Angel
- De La Cruz Diaz Elvira
- De La Guia Ramos Ana Isabel
- Enamorado Montoya Antonio
- Fernandez Arevalo Daniel
- Fernandez Garcia Lorenzo
- Garcia Garcia-muñoz Maria Dolores
- Herrero Lopez Antonio
- Lopez Ruiz Angel
- Martin-albo Perez-valiente Miguel Angel
- Martin Forero Martin Carlos
- Martinez Uviedo Jose Ignacio
- Morcillo Atienzar Maria Pilar
- Motilla Sola Jose
- Polo Gonzalez Santiago
- Quintanilla Cantarero Francisco
- Rivas Pintos Maria Lucia
- Serrano Cebrian Jose Luis
- Torrubiano Sanz Monica
- Vera Jerez Maximiliano
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 178, S 8, H CU 690, I/A 539 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-16
Información de MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR
Mostramos los datos de MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORCILLO ATIENZAR MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos