MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAM THINK TANK SL | Socio Unico | 03/10/2016 | 26/01/2023 |
MAM THINK TANK SL | Liquidador | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
MAM THINK TANK SL | Administrador Solidario | 03/10/2016 | 14/12/2018 |
LINDMED TRADE SL | Presidente | 08/04/2014 | 03/03/2017 |
LINDMED TRADE SL | Consejero | 08/04/2014 | 03/03/2017 |
VINCULACIONES DE MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
Empresa: MAM THINK TANK SL
Liquidador
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35113 , F 97, S 8, H M 631481, I/A 3 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: MAM THINK TANK SL
Administrador Solidario
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
- Moratinos Maunac Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35113 , F 97, S 8, H M 631481, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: LINDMED TRADE SL
Consejero
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
Presidente
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31081 , F 81, S 8, H M 559374, I/A 8 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: MAM THINK TANK SL
Administrador Solidario
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
- Moratinos Maunac Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35113 , F 95, S 8, H M 631481, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: MAM THINK TANK SL
Socio Único
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35113 , F 95, S 8, H M 631481, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: LINDMED TRADE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz Muñoz Juan
- Diaz Pizarro Eduardo
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
- Ndongo Oyono Elisabeth- Carmela
Presidente
- Moratinos Cuyaube Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31081 , F 80, S 8, H M 559374, I/A 5 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Información de MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATINOS CUYAUBE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos