MORATA VILLODRE RAMON
Informe ejecutivo de MORATA VILLODRE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORATA VILLODRE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSEPH'S PROPERTY 2004 SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS R3 2021 SL | Administrador Unico | 20/05/2021 |
VINCULACIONES DE MORATA VILLODRE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATA VILLODRE RAMON
Empresa: JOSEPH'S PROPERTY 2004 SL
Administrador Unico
- Morata Villodre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37740 , F 209, S 8, H B 310581, I/A 7 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: JOSEPH'S PROPERTY 2004 SL
Administrador Solidario
- Morata Ruiz Jose Maria
- Morata Villodre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37740 , F 209, S 8, H B 310581, I/A 7 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Administrador Unico
- Morata Villodre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47831 , F 189, S 8, H B 563590, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Solidario
- Morata Villodre Ramon
- Oriosolo Albet Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45046 , F 109, S 8, H B 475346, I/A 2 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Administrador Solidario
- Morata Villodre Ramon
- Oriosolo Albet Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45046 , F 105, S 8, H B 475346, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Empresa: INSTALACIONES ELECTRIQUES MORATA SL
Administrador
- Morata Ruiz Jose Maria
- Morata Villodre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31311 , F 165, S 8, H B 185351, I/A 4 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-08
Empresa: JOSEPH'S PROPERTY 2004 SL
Administrador Solidario
- Morata Ruiz Jose Maria
- Morata Villodre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37740 , F 209, S 8, H B 310581, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de MORATA VILLODRE RAMON
Mostramos los datos de MORATA VILLODRE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATA VILLODRE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos