MORATA RUBIO PILAR
Informe ejecutivo de MORATA RUBIO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORATA RUBIO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA FONDO DE EMPLEO CONSERVADOR FP | Miem.Com.Ctr | 15/06/2015 | 25/04/2022 |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 08/02/2017 | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE MORATA RUBIO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATA RUBIO PILAR
Empresa: BBVA FONDO DE EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Jimenez Azorin Jose Luis
- Morata Rubio Pilar
- Perez Jimeno Amadeo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 211, S 8, H M 7917, I/A 27 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Consejero
- Morata Rubio Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38089 , F 3, S 8, H M 27146, I/A 155 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Consejero
- Morata Rubio Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29562 , F 148, S 8, H M 27146, I/A 143 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: BBVA FONDO DE EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Borraz Peralta Antonio
- Castellanos Del Solar Julia
- Davila Ruiz Carlos Tomas
- Feito Somoano Jose Luis
- Fernandez Fuentes Jose Sotero
- Guerricabeitia Igartua Joseba
- Hernandez Garcia Vicente
- Jaramillo Carreño Jose Antonio
- Mateo Rodriguez Luis
- Miralles Mas Miguel Angel
- Morata Rubio Pilar
- Perez Galindo Luis Miguel
- Rodriguez De Ravena Paloma
- Sanchez-clemente Cerviño Santos
- Santirso Hernando Enrique
- Soriano Verdejo Miguel
- Torrebejano Balbin Pedro
- Vauzelle Olivier Cedric
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 183, S 8, H M 7917,0 , I/ 22 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Empresa: BBVA FONDO DE EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 182, S 8, H M 7917,0 , I/ 21 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28
Información de MORATA RUBIO PILAR
Mostramos los datos de MORATA RUBIO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATA RUBIO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos