MORANTE PEREZ EMILIO
Informe ejecutivo de MORANTE PEREZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORANTE PEREZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIDEC MOTORS & ACTUATORS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 17/03/2016 | |
NIDEC MOTORS & ACTUATORS SPAIN SA | Apoderado | 05/12/2012 |
VINCULACIONES DE MORANTE PEREZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORANTE PEREZ EMILIO
Empresa: NIDEC MOTORS & ACTUATORS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Morante Perez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44081 , F 3, S 8, H B 184525, I/A 83 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Apoderado
- Kevan John Wooden
- Mario Gomez
- Montoya Blanco Alejandro
- Morante Perez Emilio
- Oliver Kurz
- Thomas Eugene Lowery
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 12, S 8, H B 59405, I/A 107 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: NIDEC MOTORS & ACTUATORS SPAIN SA
Apoderado
- Morante Perez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 39, S 8, H B 184525, I/A 73 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 6, S 8, H B 59405, I/A 101 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 6, S 8, H B 59405, I/A 101 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de MORANTE PEREZ EMILIO
Mostramos los datos de MORANTE PEREZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORANTE PEREZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos