MORANTE MARTIN ANTONIO
Informe ejecutivo de MORANTE MARTIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORANTE MARTIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARDNER DENVER IBERICA SL | Apoderado | 11/12/2018 | |
GARDNER DENVER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2015 | 11/12/2018 |
GARDNER DENVER IBERICA SL | Apoderado | 25/03/2009 | 19/11/2010 |
GARDNER DENVER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE MORANTE MARTIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORANTE MARTIN ANTONIO
Empresa: GARDNER DENVER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castaño Fernandez Alberto
- Mateo De La Fuente Martha Obdulia
- Morante Martin Antonio
- Sardinero Rocaberti Ricardo
Apoderado
- Morante Martin Antonio
- Sardinero Rocaberti Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 217, S 8, H M 221233, I/A 39 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: GARDNER DENVER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castaño Fernandez Alberto
- Mateo De La Fuente Martha Obdulia
- Morante Martin Antonio
- Sardinero Rocaberti Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 213, S 8, H M 221233, I/A 34 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: COMPAIR IBERIA SL
Apoderado
- Castaño Fernandez Alberto
- Diaz Barrientos Jesus
- Morante Martin Antonio
- Sardinero Rocaberti Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13596 , F 195, S 8, H M 221233, I/A 16 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Empresa: COMPAIR IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Merchan Gomez Juan Fernando
- Morante Martin Antonio
- Sardinero Rocaberti Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13596 , F 195, S 8, H M 221233, I/A 16 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de MORANTE MARTIN ANTONIO
Mostramos los datos de MORANTE MARTIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORANTE MARTIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos