MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
Informe ejecutivo de MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSTUMAR IBERIA SL | Presidente | 30/05/2012 | 16/01/2019 |
BUSTUMAR IBERIA SL | Consejero | 30/05/2012 | 16/01/2019 |
BUSTUMAR IBERIA SL | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
PLATAFORMA LOGISTICA DISTRIBUCION VIDRIOS ESPECIALES SL | Administrador Solidario | 13/10/2011 | 16/08/2017 |
OMNIDECOR ESPAÑA SA | Administrador Mancomunado | 19/10/2015 | |
BUSTUMAR IBERIA SL | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2009 | 30/05/2012 |
BUSTUMAR IBERIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/07/2009 | 30/05/2012 |
BUSTUMAR IBERIA SL | Consejero | 22/07/2009 | 30/05/2012 |
BUSTUMAR IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2009 |
VINCULACIONES DE MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Liquidador
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 18, S 8, H AS 40083, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Mendoza Diego
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Presidente
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 18, S 8, H AS 40083, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
Administrador Solidario
- Moran Lopez Esteban
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 206, S 8, H AS 43015, I/A 2 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-33
Empresa: OMNIDECOR ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Martos Francisco
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30415 , F 88, S 8, H B 175844, I/A 4 N (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-08
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Presidente
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 17, S 8, H AS 40083, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-33
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Consejero Delegado Solidario
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Consejero
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 17, S 8, H AS 40083, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-33
Administrador Solidario
- Moran Lopez Esteban
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 201, S 8, H AS 43015, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-33
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Consejero Delegado Solidario
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Consejero
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 16, S 8, H AS 40083, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Empresa: BUSTUMAR IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Martos Francisco
- Garcia Sanchez Yolanda
- Moran Rumoroso Rafael Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 16, S 8, H AS 40083, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Información de MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO
Mostramos los datos de MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN RUMOROSO RAFAEL AMADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos