MORAN ROMO PILAR
Informe ejecutivo de MORAN ROMO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORAN ROMO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERAPIODROGAS SA | Socio Unico | 28/12/2015 | |
TERAPIODROGAS SA | Administrador Unico | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE MORAN ROMO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN ROMO PILAR
Empresa: TERAPIODROGAS SA
Administrador Unico
- Moran Romo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 83, S 8, H M 75434, I/A 23 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: TERAPIODROGAS SA
Administrador Unico
- Moran Romo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 83, S 8, H M 75434, I/A 22 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-28
Empresa: TERAPIODROGAS SA
Socio Único
- Moran Romo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 83, S 8, H M 75434, I/A 22 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-28
Empresa: TERAPIODROGAS SA
Administrador Unico
- Moran Romo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 83, S 8, H M 75434, I/A 21 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Información de MORAN ROMO PILAR
Mostramos los datos de MORAN ROMO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN ROMO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos