MORAN MUÑIZ BALDOMERO
Informe ejecutivo de MORAN MUÑIZ BALDOMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORAN MUÑIZ BALDOMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLLAND TRUCKS ESPAÑA SL | Liquidador | 29/11/2016 | |
MECANOCRANE SL | Apoderado | 18/07/2013 | |
HOLLAND TRUCKS LEON SL | Apoderado | 12/06/2013 | |
HOLLAND TRUCKS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 25/03/2013 | |
HOLLAND TRUCKS LEON SL | Apoderado | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE MORAN MUÑIZ BALDOMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN MUÑIZ BALDOMERO
Empresa: HOLLAND TRUCKS ESPAÑA SL
Liquidador
- Moran Muñiz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11011 , F 216, S 8, H M 173658, I/A 11 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: MECANOCRANE SL
Apoderado
- Aguilar Martin Juan Antonio
- Moran Muñiz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 84, S 8, H M 63776, I/A 7 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: HOLLAND TRUCKS LEON SL
Apoderado
- Moran Muñiz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 190, S 8, H LE 9571, I/A 9 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-24
Empresa: HOLLAND TRUCKS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Moran Muñiz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11011 , F 147, S 8, H M 173658, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-28
Empresa: HOLLAND TRUCKS LEON SL
Apoderado
- Moran Muñiz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 189, S 8, H LE 9571, I/A 6 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-24
Información de MORAN MUÑIZ BALDOMERO
Mostramos los datos de MORAN MUÑIZ BALDOMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN MUÑIZ BALDOMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos