MORALES SORIA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MORALES SORIA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES SORIA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVILLA 28 SLP | Soc.Prof. | 18/02/2013 | |
SEVILLA 28 SLP | Administrador Unico | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE MORALES SORIA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES SORIA MARIA CRISTINA
Empresa: SEVILLA 28 SLP
Administrador Unico
- Morales Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 6, S 8, H Z 38136, I/A 4 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Empresa: SEVILLA 28 SLP
Soc.Prof.
- Morales Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 6, S 8, H Z 38136, I/A 4 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Empresa: HERMANOS MORALES HERRERO SL
Liquidador
- Morales Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 133, S 8, H Z 10032, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-50
Empresa: HERMANOS MORALES HERRERO SL
Administrador Unico
- Morales Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 133, S 8, H Z 10032, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-50
Empresa: HERMANOS MORALES HERRERO SL
Administrador Unico
- Morales Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 132, S 8, H Z 10032, I/A 4 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-50
Información de MORALES SORIA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MORALES SORIA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES SORIA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos