MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ESTEPONA SL | Apoderado | 18/03/2024 | |
TINY HOUSES ESPAÑA SL | Socio Unico | 05/11/2018 | |
TINY HOUSES ESPAÑA SL | Administrador Unico | 05/11/2018 | |
QUALITY BARS SL | Socio Unico | 15/10/2015 | |
QUALITY BARS SL | Administrador Unico | 15/10/2015 | |
TAVERN MASTER'S SL | Administrador Unico | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
Empresa: RECREATIVOS ESTEPONA SL
Apoderado
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 134, S 8, H CR 21760, I/A 4 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-13
Empresa: TINY HOUSES ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777, L 4684, F 211, S 8, H MA147653, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Empresa: TINY HOUSES ESPAÑA SL
Socio Único
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777, L 4684, F 211, S 8, H MA147653, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Empresa: QUALITY BARS SL
Administrador Unico
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441, L 4348, F 65, S 8, H MA130285, I/A 1 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Empresa: QUALITY BARS SL
Socio Único
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441, L 4348, F 65, S 8, H MA130285, I/A 1 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Empresa: TAVERN MASTER'S SL
Administrador Unico
- Morales Santiago Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5204, L 4111, F 149, S 8, H MA120557, I/A 1 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-29
Información de MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL
Mostramos los datos de MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES SANTIAGO JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos