MORALES ROLDAN JUAN
Informe ejecutivo de MORALES ROLDAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES ROLDAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PISCIDIA SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2021 | |
LABORATORIOS MORALES SOLER SL | Apoderado Mancomunado | 19/03/2021 | |
PISCIDIA SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2016 | |
LABORATORIOS MORALES SOLER SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE MORALES ROLDAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES ROLDAN JUAN
Empresa: PISCIDIA SL
Apoderado Mancomunado
- Morales Roldan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989, L 2900, F 151, S 8, H MA 14033, I/A 16 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-29
Empresa: LABORATORIOS MORALES SOLER SL
Apoderado Mancomunado
- Morales Roldan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5507, L 4414, F 135, S 8, H MA 20161, I/A 6 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-29
Empresa: LABORATORIOS MORALES SOLER SL
Apoderado Mancomunado
- Morales Roldan Antonio
- Morales Roldan Juan
- Morales Roldan Maria
- Roldan Garrido Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653, L 566, F 161, S 8, H MA 20161, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: PISCIDIA SL
Apoderado Mancomunado
- Morales Roldan Antonio
- Morales Roldan Juan
- Morales Roldan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989, L 2900, F 149, S 8, H MA 14033, I/A 12 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Información de MORALES ROLDAN JUAN
Mostramos los datos de MORALES ROLDAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES ROLDAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos