MORALES RODRIGUEZ PEDRO
Informe ejecutivo de MORALES RODRIGUEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES RODRIGUEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAUCIN ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 18/10/2021 | |
GAUCIN ENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2020 | |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN SL | Apoderado Solidario | 13/12/2011 | |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE MORALES RODRIGUEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES RODRIGUEZ PEDRO
Empresa: GAUCIN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Algarra Garcia Angel Manuel
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953, L 4860, F 67, S 8, H MA156381, I/A 2 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-29
Empresa: GAUCIN ENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Algarra Garcia Angel Manuel
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953, L 4860, F 66, S 8, H MA156381, I/A 1 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Liquidador
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830, L 1743, F 180, S 8, H MA 50089, I/A 2 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-29
Empresa: DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN SL
Apoderado Solidario
- Algarra Garcia Angel Manuel
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130, L 1043, F 176, S 8, H MA 31969, I/A 6 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-29
Empresa: DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN SL
Administrador Mancomunado
- Algarra Garcia Angel Manuel
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130, L 1043, F 176, S 8, H MA 31969, I/A 5 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Empresa: DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN SL
Apoderado
- Morales Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130, L 1043, F 176, S 8, H MA 31969, I/A 5 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Información de MORALES RODRIGUEZ PEDRO
Mostramos los datos de MORALES RODRIGUEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES RODRIGUEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos