MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
Informe ejecutivo de MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREAFAB3D SL | Apoderado | 15/03/2021 | |
CREAFAB3D SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2021 | |
FABRICACION ADITIVA DIMENSION3 SL | Administrador Unico | 03/02/2017 |
VINCULACIONES DE MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
Empresa: MAQUINARIA Y SUMINISTROS GRAFICOS SA
Apoderado
- Morales Quiros Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 26, S 8, H SE 13160, I/A 16 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-41
Empresa: CREAFAB3D SL
Apoderado
- Morales Quiros Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6973 , F 92, S 8, H SE128259, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-41
Empresa: CREAFAB3D SL
Administrador Mancomunado
- Egea Marco Francesc
- Morales Quiros Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6973 , F 90, S 8, H SE128259, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-41
Empresa: FABRICACION ADITIVA DIMENSION3 SL
Administrador Unico
- Morales Quiros Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6321 , F 105, S 8, H SE112502, I/A 1 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Información de MORALES QUIROS MARIA PATRICIA
Mostramos los datos de MORALES QUIROS MARIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES QUIROS MARIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos