MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
Informe ejecutivo de MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y DESARROLLO 24 SL | Administrador Unico | 26/08/2024 | |
GESTION Y DESARROLLO 24 SL | Socio Unico | 26/08/2024 | |
EIEF.EFEM-CONSULTORES SL | Socio Unico | 24/01/2013 | |
EIEF.EFEM-CONSULTORES SL | Administrador Unico | 24/01/2013 | |
ESTUDIO FUTURO CONGOSTO 2007 SL | Socio Unico | 24/03/2010 | |
ESTUDIO FUTURO CONGOSTO 2007 SL | Administrador Unico | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
Empresa: GESTION Y DESARROLLO 24 SL
Administrador Unico
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831783, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: GESTION Y DESARROLLO 24 SL
Socio Único
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831783, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: ESTUDIO VALLECAS FUTURO SL
Administrador Solidario
- Morales Perez Maria Fernanda
- Muniz Saravia Julio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27027 , F 53, S 8, H M 486986, I/A 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Empresa: EIEF.EFEM-CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 1, S 8, H M 552073, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: EIEF.EFEM-CONSULTORES SL
Socio Único
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 1, S 8, H M 552073, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: ESTUDIO VALLECAS FUTURO SL
Administrador Solidario
- Morales Perez Maria Fernanda
- Muniz Saravia Julio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27027 , F 53, S 8, H M 486986, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: ESTUDIO VALLECAS FUTURO SL
Administrador Unico
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27027 , F 53, S 8, H M 486986, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: ESTUDIO FUTURO CONGOSTO 2007 SL
Administrador Unico
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27424 , F 156, S 8, H M 494258, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: ESTUDIO FUTURO CONGOSTO 2007 SL
Socio Único
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27424 , F 156, S 8, H M 494258, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: ESTUDIO VALLECAS FUTURO SL
Administrador Unico
- Morales Perez Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27027 , F 49, S 8, H M 486986, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28
Información de MORALES PEREZ MARIA FERNANDA
Mostramos los datos de MORALES PEREZ MARIA FERNANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES PEREZ MARIA FERNANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos