MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAS PREMIUM SL | Consejero | 10/02/2022 | |
SALAS PREMIUM SL | Consejero Delegado | 10/02/2022 | |
ALDAJA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2011 | 10/12/2015 |
ALDAJA SA | Consejero | 29/01/2011 | 10/12/2015 |
REGAMA SA | Consejero | 08/04/2010 | 25/05/2015 |
REGAMA FABRICACION SA | Consejero | 14/02/2011 | 20/05/2015 |
REGAMA SA | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | 25/03/2015 |
VINCULACIONES DE MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
Empresa: SALAS PREMIUM SL
Consejero Delegado
- Garcia Morales Alberto Andres
- Garcia Morales Luis Javier
- Morales Morales Maria Del Rosario
Consejero
- Garcia Morales Alberto Andres
- Garcia Morales Luis Javier
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26281 , F 23, S 8, H M 473570, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: ALDAJA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales David
- Morales Morales Maria Del Rosario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales David
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 51, S 8, H M 10951, I/A 9 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: REGAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales David
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 22, S 8, H M 13206, I/A 12 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: REGAMA FABRICACION SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales David
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 190, S 8, H M 23317, I/A 10 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: REGAMA FABRICACION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 190, S 8, H M 23317, I/A 9 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: REGAMA SA
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 19, S 8, H M 13206, I/A 11 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: REGAMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Martin Jose Antonio
- Morales Morales Maria Del Rosario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 19, S 8, H M 13206, I/A 11 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: REGAMA FABRICACION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Martin Jose Antonio
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 190, S 8, H M 23317, I/A 8 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Empresa: ALDAJA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales Alberto Andres
- Garcia Morales David
- Garcia Morales Luis Javier
- Morales Morales Maria Del Rosario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Morales Alberto Andres
- Garcia Morales David
- Garcia Morales Luis Javier
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 51, S 8, H M 10951, I/A 8 (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: REGAMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Martin Andres
- Garcia Martin Jose Antonio
- Morales Morales Maria Del Rosario
Consejero
- Garcia Martin Andres
- Garcia Martin Jose Antonio
- Morales Morales Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 19, S 8, H M 13206, I/A 10 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Información de MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES MORALES MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos