MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GE RENEWABLES WIND INSTALACION SL | Apoderado | 23/09/2010 | 27/06/2013 |
ALSTOM WIND SL | Apoderado | 05/08/2010 | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
Empresa: ALSTOM WIND INSTALACION SL
Apoderado
- Morales Montalban Jose Antonio
- Nicolas Gallot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 68, S 8, H B 286036, I/A 23 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
Empresa: ALSTOM WIND SL
Apoderado
- Morales Montalban Jose Antonio
- Nicolas Gallot
- Urrea Perez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 101, S 8, H B 358352, I/A 58 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: ECOTECNIA INSTALACION SL
Apoderado
- Morales Montalban Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 63, S 8, H B 286036, I/A 15 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-08
Empresa: ALSTOM WIND SL
Apoderado
- Morales Montalban Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 12, S 8, H B 358352, I/A 34 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-08
Información de MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES MONTALBAN JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos